Charlotte Hjørnet
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | PHOTRONIC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 519' DKK BLUE WORKFORCE A/S (Nu: Selskabet af 20.09.2012 A/S) (2014) |
Største underskud: | -8.243' DKK BLUE WORKFORCE A/S (Nu: Selskabet af 20.09.2012 A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 16.974' DKK BLUE WORKFORCE A/S (Nu: Selskabet af 20.09.2012 A/S) (2017) |
Største gæld: | 7.356' DKK BLUE WORKFORCE A/S (Nu: Selskabet af 20.09.2012 A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos BLUE WORKFORCE A/S (Nu: Selskabet af 20.09.2012 A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af The Gripper Company ApS (3 år 8 måneder) |
Seed: 1835863069
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2000 i PHOTRONIC A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Charlotte Hjørnet i , inden stoppet d. 13. december 2000.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
The Gripper Company ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Bestyrelsesposter (1)
-
The Gripper Company ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Hjørnet Holding ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022 -
The Gripper Company (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.01.2022
Registreringsdato: 03.01.2022 -
The Gripper Company ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.10.2021
Registreringsdato: 29.10.2021
Blå bog (fortsat)
Charlotte har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
16.03.2020 - 10.06.2020
Ejer
16.03.2020 - 11.06.2020
Direktør
16.03.2020 - 18.08.2021
Reel ejer
11.06.2020 - 30.12.2020
Reel ejer
31.12.2020 - 28.10.2021
Ejer
31.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.10.2021 - 19.06.2022
Bestyrelsesmedlem
29.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.06.2022 - 20.06.2022
Reel ejer
21.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Ejer
11.06.2020 - 28.02.2022
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
11.06.2020 - 28.02.2022
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
16.05.2019 - 03.01.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.10.2013 - 29.12.2015
Bestyrelsesmedlem
30.12.2015 - 28.12.2016
Bestyrelsesmedlem
29.12.2016 - 29.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor The Gripper Company ApS landede et overskud på 23' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor The Gripper Company ApS landede et underskud på 2.408' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Kim Nielsen.