Viggo Frederiksen Axelsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HELSTED BOLIGUDLEJNING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.157' DKK Beierholm Invest P/S (2018-19) |
Største underskud: | -936' DKK UVILDIGE.DK A/S (Nu: Beierholm Finansiel Rådgivning Partnerselskab) (2016-17) |
Største egenkapital: | 215.964' DKK Beierholm Invest P/S (2018-19) |
Største gæld: | 635.613' DKK BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab) (2023-24) |
Flest årsværk: | 1.575 årsværk hos BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (10 år 5 måneder) |
Seed: 1957484557
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 hos HELSTED BOLIGUDLEJNING ApS (tidligere NOBODY HOLDING A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Viggo Frederiksen Axelsen i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 1. maj 2002.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 192' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Axelsen v/Viggo Axelsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Hyldebærvej
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
Beierholm Invest P/S
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSKOMPLEMENTARAKTIESELSKAB (Nu: Beierholm Godkendt Revisionskomplementaraktieselskab)
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab)
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024
Blå bog (fortsat)
Viggo har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
20.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.09.2022 - 04.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.08.2018 - 04.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.06.2017 - 04.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Beierholm Invest P/S fremviste et overskud på 9.157' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor INT af 22.06.2017 ApS (Nu: HLB Denmark ApS) fremviste et underskud på 6' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.232' DKK (Beierholm Invest P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 70' DKK (BIE'S BRYGHUS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 137.333' DKK (Beierholm Invest P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 63' DKK (NOBODY HOLDING A/S (Nu: HELSTED BOLIGUDLEJNING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Viggo' netværk er Søren Vestergaard Pedersen.