Lars Bo Christoffersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARS CHRISTOFFERSEN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 38.909' DKK LBC ApS (2022) |
Største underskud: | -10' DKK HUNDERUPVEJ 116 ApS (2021) |
Største egenkapital: | 50.189' DKK LBC ApS (2022) |
Største gæld: | 21.067' DKK HUNDERUPVEJ 116 ApS (2021) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos COMPLIT A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af LBC ApS (20 år 11 måneder) |
Seed: 1074578057
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 i LARS CHRISTOFFERSEN HOLDING ApS (tidligere SCSK 5532 ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Lars Bo Christoffersen i 3 år 1 måned, inden stoppet d. 4. november 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. marts 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LBC ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HUNDERUPVEJ 116 ApS
Via LBC ApS
Direktørposter (2)
-
HUNDERUPVEJ 116 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2022 -
LBC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
COMPLIT A/S
Fratrådt som direktørDato: 26.04.2023
Registreringsdato: 26.04.2023 -
HUNDERUPVEJ 116 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022 -
HUNDERUPVEJ 116 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.10.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2003 - 16.03.2022
Direktør
29.03.2006 - 04.08.2008
Direktør
04.08.2008 - 26.04.2023
Reel ejer
12.08.2008 - 16.03.2022
Ejerandel: 90% -
Bestyrelsesmedlem
18.10.2013 - 31.10.2022
Direktør og Reel ejer
31.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2010 - 10.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.12.2000 - 13.12.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Bo Christoffersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LBC ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 46.523' DKK. Igennem sit holdingselskab LBC ApS har Lars dermed også ejerandele i HUNDERUPVEJ 116 ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Lars Bo Christoffersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LBC ApS fremviste et overskud på 38.909' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.094' DKK (LBC ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.523' DKK (LBC ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.838' DKK (HUNDERUPVEJ 116 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jesper Skov Jørgensen.