Jess Kofoed Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aktieselskabet af 25.01.2023 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 48.199' DKK ARKITEKTFIRMAET KARL HENNING SØRENSEN A/S (Nu: Aktieselskabet af 25.01.2023) (2021) |
Største underskud: | -8.666' DKK Nordic - Office Of Architecture A/S (Nu: Nordic Office Of Architecture A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 69.698' DKK JESS SØRENSEN HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 42.855' DKK Nordic - Office Of Architecture A/S (Nu: Nordic Office Of Architecture A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 86 årsværk hos Nordic - Office Of Architecture A/S (Nu: Nordic Office Of Architecture A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JESS SØRENSEN HOLDING ApS (19 år 2 måneder) |
Seed: 2142591888
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2000 i Aktieselskabet af 25.01.2023 (tidligere ARKITEKTFIRMAET KARL HENNING SØRENSEN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jess Kofoed Sørensen i 18 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 2. september 2019.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 som viste et overskud på 48.199' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JESS SØRENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Ejendomsselskabet Frederiksborgvej 14 ApS
Via JESS SØRENSEN HOLDING ApS -
E/S Frederiksborgvej 14 ApS
Via Ejendomsselskabet Frederiksborgvej 14 ApS -
E/S Egelundsvej 1 ApS
Via JESS SØRENSEN HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (6)
-
Nordic Office Of Architecture A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2023 -
Rubow Arkitekter Aarhus A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2023 -
Aktieselskabet af 01.03.2024
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2023 -
JESS SØRENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2005 -
E/S Frederiksborgvej 14 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2024 -
Ejendomsselskabet Frederiksborgvej 14 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2024
Tidslinje (18)
-
E/S Egelundsvej 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
E/S Egelundsvej 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
KARL HENNING SØRENSEN HOLDING ApS (Nu: E/S Frederiksborgvej 14 ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024
Blå bog (fortsat)
Jess har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
13.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.05.2024 - 24.06.2024
Reel ejer
23.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jess Kofoed Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JESS SØRENSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 69.698' DKK. Gennem holdingselskabet JESS SØRENSEN HOLDING ApS har Jess derfor også andele i Ejendomsselskabet Frederiksborgvej 14 ApS (50-66.65%) & E/S Egelundsvej 1 ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jess Kofoed Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor JESS SØRENSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 23.615' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor JESS SØRENSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 3.987' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 8.841' DKK (JESS SØRENSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.852' DKK (Nordic - Office Of Architecture A/S (Nu: Nordic Office Of Architecture A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 69.698' DKK (JESS SØRENSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.058' DKK (Rubow Arkitekter Aarhus A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jess' netværk er Zlatan Behmen.