Karsten Jespersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S AF 10.11.2003 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.126' DKK GILDBERG & JESPERSEN ApS (Nu: GILDBERG A/S) (2020) |
Største underskud: | -183' DKK Sønderjydsk Kål Holding ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 19.036' DKK KARSTEN JESPERSEN/CONNIE GILDBERG HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 15.349' DKK GILDBERG & JESPERSEN ApS (Nu: GILDBERG A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos GILDBERG & JESPERSEN ApS (Nu: GILDBERG A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af GILDBERG A/S (20 år 10 måneder) |
Seed: 1774845903
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2001 ved A/S AF 10.11.2003 (tidligere JESSEN & GILDBERG A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Karsten Jespersen i 2 år 10 måneder, før stoppet den 13. november 2003.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor detailhandel med biler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. maj 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KARSTEN JESPERSEN/CONNIE GILDBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BENT GILDBERG ApS
Via KARSTEN JESPERSEN/CONNIE GILDBERG HOLDING ApS -
GILDBERG A/S
Via KARSTEN JESPERSEN/CONNIE GILDBERG HOLDING ApS -
Sønderjydsk Kål Holding ApS
Via KARSTEN JESPERSEN/CONNIE GILDBERG HOLDING ApS -
SØNDERJYDSK KÅL ApS
Via Sønderjydsk Kål Holding ApS
Direktørposter (3)
-
BENT GILDBERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2008 -
GILDBERG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2003 -
KARSTEN JESPERSEN/CONNIE GILDBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
GILDBERG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
KARSTEN JESPERSEN/CONNIE GILDBERG HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
KARSTEN JESPERSEN/CONNIE GILDBERG HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023 -
SØNDERJYDSK KÅL ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.05.2019
Registreringsdato: 27.05.2019
Blå bog (fortsat)
Karsten har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Direktør
01.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.11.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - 21.12.2023
Direktør
01.01.2004 - Stadig aktiv
Ejer
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
16.05.2017 - 31.05.2019
Reel ejer
01.06.2019 - 31.05.2023
Reel ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
01.06.2017 - 26.05.2019
Ejer
27.05.2019 - 27.05.2019
Reel ejer
27.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24%
Karsten Jespersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KARSTEN JESPERSEN/CONNIE GILDBERG HOLDING ApS (ejer lige nu 40%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.036' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Sønderjydsk Kål Holding ApS (20%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Karsten Jespersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor GILDBERG & JESPERSEN ApS (Nu: GILDBERG A/S) kunne fremvise et overskud på 2.126' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.609' DKK (KARSTEN JESPERSEN/CONNIE GILDBERG HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.036' DKK (KARSTEN JESPERSEN/CONNIE GILDBERG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.403' DKK (BENT GILDBERG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Connie Catharina Friis Gildberg.