Mogens Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORENINGEN DANSK SLAGTEFJERKRÆ (DSF) (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 82.246' DKK LANTMÄNNEN DANPO A/S (Nu: DANPO A/S) (2015) |
Største underskud: | -89.490' DKK LANTMÄNNEN DANPO A/S (Nu: DANPO A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 457.628' DKK LANTMÄNNEN DANPO A/S (Nu: DANPO A/S) (2022) |
Største gæld: | 900.870' DKK LANTMÄNNEN DANPO A/S (Nu: DANPO A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af WORXS A/S (13 år 4 måneder) |
Seed: 1948456685
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2000 hos FORENINGEN DANSK SLAGTEFJERKRÆ (DSF) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Mogens Jensen i 5 år 11 måneder, inden stoppet den 31. marts 2006.
Virksomhedens branche var dengang indenfor erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. maj 2018.
Direktørposter (1)
-
Innocare Products ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2023
Bestyrelsesposter (5)
-
WORXS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.05.2011 -
scansteel foodtech A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.08.2020 -
PROTOX ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.02.2021 -
SEMI-STÅL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2024 -
Søndergaard Danholm ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.02.2024
Ejendomme (5)
Tidslinje (66)
-
TRISU FONDEN (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024 -
SEMI-STÅL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
Søndergaard Danholm ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024
Blå bog (fortsat)
Mogens har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mogens Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos scansteel foodtech A/S der præsenterede et overskud på 8.699' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos BOTJEK SUPPORT CENTER ApS der præsenterede et underskud på 2.219' DKK.
Mogens har i alt siddet i bestyrelsen hos 32 forskellige selskaber (heraf 14 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 4 måneder fra 2011 til i dag hos WORXS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 42.617' DKK (KOHBERG BRØD A/S (Nu: KOHBERG BAKERY GROUP A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.567' DKK (LANTMÄNNEN DANPO A/S (Nu: DANPO A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 415.211' DKK (LANTMÄNNEN DANPO A/S (Nu: DANPO A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -308' DKK (Søndergaard Danholm ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Carsten Ditlefsen.