Ulrich Bjerring Bastrup
Erhvervsaktiv siden: | 9. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRIBE HERNING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 244.531' DKK EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKABETMARIENLYST A/S (Nu: EJENDOMSSELSKAB FOR MARIENLYST BADEANSTALT AF 1861 A/S) (2023) |
Største underskud: | -122.055' DKK HELNAN INTERNATIONAL A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 1981) (2014) |
Største egenkapital: | 587.270' DKK EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKABETMARIENLYST A/S (Nu: EJENDOMSSELSKAB FOR MARIENLYST BADEANSTALT AF 1861 A/S) (2023) |
Største gæld: | 406.250' DKK EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKABETMARIENLYST A/S (Nu: EJENDOMSSELSKAB FOR MARIENLYST BADEANSTALT AF 1861 A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 265 årsværk hos MARIENLYST A/S (Nu: STRAND- & BADEHOTEL MARIENLYST A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BIE'S BRYGHUS ApS (5 år 11 måneder) |
Seed: 2074767807
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2000 ved TRIBE HERNING A/S (tidligere QUALITY HOTEL HERNING A/S) som Direktør. Rollen som Direktør havde Ulrich Bjerring Bastrup i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen den 1. januar 2002.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor hoteller. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. august 2014.
Direktørposter (1)
-
HOTEL FAABORG FJORD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
HOTEL FAABORG FJORD A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2019
Registreringsdato: 01.08.2019 -
HOTEL AMERIKA A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.10.2017
Registreringsdato: 30.10.2017 -
EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKABETMARIENLYST A/S (Nu: EJENDOMSSELSKAB FOR MARIENLYST BADEANSTALT AF 1861 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2017
Registreringsdato: 31.07.2017
Blå bog (fortsat)
Ulrich har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.05.2012 - 30.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2014 - 31.07.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2014 - 31.07.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2011 - 25.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HOTEL FAABORG FJORD A/S fremviste et overskud på 1.437' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor HOTEL FAABORG FJORD A/S fremviste et underskud på 3.426' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 244.531' DKK (EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKABETMARIENLYST A/S (Nu: EJENDOMSSELSKAB FOR MARIENLYST BADEANSTALT AF 1861 A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.113' DKK (HELNAN INTERNATIONAL HOTELS A/S (Nu: SCANDINAVIAN INTERNATIONAL HOTELS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 587.270' DKK (EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKABETMARIENLYST A/S (Nu: EJENDOMSSELSKAB FOR MARIENLYST BADEANSTALT AF 1861 A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.660' DKK (HOTEL FAABORG FJORD A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ulrich' netværk er Jesper Bødker Christensen.