Mette Hugger Trojaborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HUGGER HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 840' DKK TROJABORGS FORLAG A/S (Nu: Trojaborg ApS) (2023) |
Største underskud: | -696' DKK TROJABORGS FORLAG A/S (Nu: Trojaborg ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 3.030' DKK HUGGER HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.337' DKK TROJABORGS FORLAG A/S (Nu: Trojaborg ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MT Nordic ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HUGGER HOLDING ApS (23 år 11 måneder) |
Seed: 1697895189
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2000 i HUGGER HOLDING ApS i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Mette Hugger Trojaborg nu bestreddet i 23 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 698' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HUGGER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Skagen Art & Gifts ApS
Via HUGGER HOLDING ApS -
MT Nordic ApS
Via HUGGER HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Skagen Art & Gifts ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.04.2016 -
MT Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2019 -
HUGGER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2000
Tidslinje (12)
-
TROJABORGS FORLAG A/S (Nu: Trojaborg ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
MT Nordic ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.09.2019
Registreringsdato: 25.09.2019 -
TROJABORGS FORLAG A/S (Nu: Trojaborg ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2018
Registreringsdato: 17.08.2018
Blå bog (fortsat)
Mette har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
05.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.10.2000 - Stadig aktiv
Ejer
25.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.11.2000 - 24.05.2024
Reel ejer
25.11.2015 - 01.05.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.11.2000 - 09.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Mette Hugger Trojaborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HUGGER HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.030' DKK. Gennem holdingselskabet HUGGER HOLDING ApS har Mette derfor også andele i Skagen Art & Gifts ApS (100%) & MT Nordic ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Mette Hugger Trojaborg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TROJABORGS FORLAG A/S (Nu: Trojaborg ApS) kunne fremvise et overskud på 840' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor TROJABORGS FORLAG A/S (Nu: Trojaborg ApS) kunne fremvise et underskud på 696' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 840' DKK (TROJABORGS FORLAG A/S (Nu: Trojaborg ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (Skagen Art & Souvenir ApS (Nu: Skagen Art & Gifts ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.030' DKK (HUGGER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -401' DKK (Skagen Art & Souvenir ApS (Nu: Skagen Art & Gifts ApS)).