Maria Bjerglund Terp-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. jan. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARNE TERP-NIELSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 697.655' DKK ABENA HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -147.593' DKK ABENA HOLDING A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.067.957' DKK ABENA HOLDING A/S (2021-22) |
Største gæld: | 1.688.017' DKK ABENA HOLDING A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 208 årsværk hos ABENA LOGISTIK A/S (Nu: ABENA GLOBAL SUPPLY A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ABENA GLOBAL SUPPLY A/S (17 år) |
Seed: 1113219996
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2001 hos ARNE TERP-NIELSEN A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Maria Bjerglund Terp-Nielsen i 12 år 11 måneder, inden stoppet den 17. januar 2014.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. januar 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MARIA TERP-NIELSEN A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (21)
-
ABENA HOLDING A/S
Via MARIA TERP-NIELSEN A/S -
PRODUKTIONS HOLDING A/S
Via ABENA HOLDING A/S -
RUL-LET A/S
Via PRODUKTIONS HOLDING A/S -
ABENA GLOBAL SUPPLY A/S
Via PRODUKTIONS HOLDING A/S -
ABENA PRODUKTION A/S
Via PRODUKTIONS HOLDING A/S -
Abena Facility A/S
Via PRODUKTIONS HOLDING A/S -
SCAN-CLEAN ApS
Via ABENA HOLDING A/S -
ELVSTRØM SAILS A/S
Via ABENA HOLDING A/S -
Elvstrøm Sails Ejendom ApS
Via ELVSTRØM SAILS A/S -
Elvstrøm Sailwear A/S
Via ELVSTRØM SAILS A/S -
ABENA DATA ApS
Via ABENA HOLDING A/S -
INDUSTRI HOLDING A/S
Via ABENA HOLDING A/S -
BOISEN SAFETY A/S
Via INDUSTRI HOLDING A/S -
OX-ON A/S
Via INDUSTRI HOLDING A/S -
DETAIL HOLDING A/S
Via ABENA HOLDING A/S -
SCANPACKAGING A/S
Via ABENA HOLDING A/S -
ABENA GROUP MARKETING ApS
Via ABENA HOLDING A/S -
Abena Innovation A/S
Via ABENA HOLDING A/S -
Aquatime ApS
Via ABENA HOLDING A/S -
INSTITUTIONS HOLDING A/S
Via ABENA HOLDING A/S -
ABENA A/S
Via INSTITUTIONS HOLDING A/S
Bestyrelsesposter (3)
-
ABENA HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2015 -
MARIA TERP-NIELSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.01.2014 -
ABENA GLOBAL SUPPLY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.09.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
ABENA HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2015
Registreringsdato: 30.09.2015 -
MARIA TERP-NIELSEN A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.01.2014
Registreringsdato: 17.01.2014 -
ARNE TERP-NIELSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2014
Registreringsdato: 17.01.2014
Blå bog (fortsat)
Maria har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.09.2015 - Stadig aktiv
Ejer
17.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via MARIA TERP-NIELSEN A/S -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
17.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via PRODUKTIONS HOLDING A/S -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2001 - 17.01.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Maria Bjerglund Terp-Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos ABENA HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 697.655' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos ABENA HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 147.593' DKK.
Maria har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år fra 2007 til i dag hos ABENA GLOBAL SUPPLY A/S.
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Signe Schulz Terp-nielsen.