Anne Langkjær Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | EDC MÆGLERNE LANGESKOV ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.163' DKK EDC MÆGLERNE LANGESKOV ApS (2015) |
Største underskud: | -413' DKK KN HOLDING ODENSE ApS (2023) |
Største egenkapital: | 9.514' DKK KN HOLDING ODENSE ApS (2022) |
Største gæld: | 4.338' DKK KN HOLDING ODENSE ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos KN HOLDING ODENSE ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EDC MÆGLERNE LANGESKOV ApS (15 år 4 måneder) |
Seed: 1577762447
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2001 i EDC MÆGLERNE LANGESKOV ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anne Langkjær Nielsen i 15 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 20. juni 2016.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 2.163' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. juni 2016.
Bestyrelsesposter (1)
-
KN HOLDING ODENSE ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 08.01.2016
Tidslinje (3)
-
EDC MÆGLERNE LANGESKOV ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2016
Registreringsdato: 20.06.2016 -
KN HOLDING ODENSE ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2016
Registreringsdato: 08.01.2016 -
EDC MÆGLERNE LANGESKOV ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2001
Registreringsdato: 07.02.2001
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2001 - 20.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne Langkjær Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i EDC MÆGLERNE LANGESKOV ApS der præsenterede et overskud på 2.163' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i KN HOLDING ODENSE ApS der præsenterede et underskud på 413' DKK.
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 4 måneder fra 2001 til 2016 hos EDC MÆGLERNE LANGESKOV ApS.
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Kristian Nielsen.