Bodil Ellersgaard Kjærsgaard
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET S. D. KJÆRSGAARD ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 373.614' DKK A/S PSE NR. 2727 (Nu: S. D. KJÆRSGAARD HOLDING A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -6.529' DKK SLP 11.393 A/S (Nu: KJÆRSGAARD & BEHRENSDORFF A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 760.426' DKK A/S PSE NR. 2727 (Nu: S. D. KJÆRSGAARD HOLDING A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 363.107' DKK A/S PSE NR. 2727 (Nu: S. D. KJÆRSGAARD HOLDING A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 2.000 årsværk hos A/S PSE NR. 2727 (Nu: S. D. KJÆRSGAARD HOLDING A/S) (2016-17) |
Seed: 1971725343
Erhvervskarrieren startede for alvor for flere år siden ved EJENDOMSSELSKABET S. D. KJÆRSGAARD ApS (tidligere EJENDOMSAKTIESELSKABET S. D. KJÆRSGAARD) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bodil Ellersgaard Kjærsgaard i 24 år 2 måneder, før stoppet den 2. november 1993.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.831' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
KJÆRSGAARD & BEHRENSDORFF A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.10.1998 -
S. D. KJÆRSGAARD HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.1988 -
S. D. KJÆRSGAARD FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.07.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
FAM. KNUDSEN HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2015
Registreringsdato: 14.04.2015 -
FAM. KNUDSEN HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2005
Registreringsdato: 27.09.2005 -
P. KJÆRSGAARD HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2004
Registreringsdato: 18.06.2004
Blå bog (fortsat)
Bodil har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 55 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.10.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2005 - 14.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.10.1998 - 18.06.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Bodil Ellersgaard Kjærsgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved A/S PSE NR. 2727 (Nu: S. D. KJÆRSGAARD HOLDING A/S) der præsenterede et overskud på 373.614' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved SLP 11.393 A/S (Nu: KJÆRSGAARD & BEHRENSDORFF A/S) der præsenterede et underskud på 6.529' DKK.
Bodil har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 36 år 5 måneder fra 1988 til i dag hos S. D. KJÆRSGAARD HOLDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Bodil' netværk er Stig Behrensdorff.