Mads Peter Philipsen Warming
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HACH LANGE ANALYTICAL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 33.502' DKK DANFOSS - SEMCO A/S (Nu: Danfoss Fire Safety A/S) (2022) |
Største underskud: | -28.520' DKK DANFOSS - SEMCO A/S (Nu: Danfoss Fire Safety A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 67.553' DKK DANFOSS - SEMCO A/S (Nu: Danfoss Fire Safety A/S) (2023) |
Største gæld: | 125.958' DKK DANFOSS - SEMCO A/S (Nu: Danfoss Fire Safety A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 87 årsværk hos DANFOSS - SEMCO A/S (Nu: Danfoss Fire Safety A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af W Con (7 år 7 måneder) |
Seed: 1033420940
Karrieren som leder startede i 2005 i HACH LANGE ANALYTICAL ApS (tidligere DANFOSS ANALYTICAL A/S) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Mads Peter Philipsen Warming i 7 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
W Con
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
NORDBORG GOLFBANE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.03.2024 -
SIMON MOOS MASKINFABRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
NORDBORG GOLFBANE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
SIMON MOOS MASKINFABRIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2023
Registreringsdato: 18.08.2023 -
W Con (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 13.02.2017
Registreringsdato: 13.02.2017
Blå bog (fortsat)
Mads har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
13.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
18.06.2019 - 16.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
08.12.2017 - 16.11.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.310' DKK (DANFOSS - SEMCO A/S (Nu: Danfoss Fire Safety A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 67.553' DKK (DANFOSS - SEMCO A/S (Nu: Danfoss Fire Safety A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.838' DKK (NORDBORG GOLFBANE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Michael Ramlau-hansen.