Tanja Sølvkjær Frandsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. apr. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØKONOMISK BOGFORMIDLING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 37.153' DKK EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S (2023) |
Største underskud: | -42.771' DKK ANICURA ApS (2021) |
Største egenkapital: | 273.116' DKK ANICURA ApS (2022) |
Største gæld: | 438.634' DKK ANICURA ApS (2021) |
Flest årsværk: | 427 årsværk hos ANICURA ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Solvkjar ApS (6 år 9 måneder) |
Seed: 1832965094
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2001 i ØKONOMISK BOGFORMIDLING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Tanja Sølvkjær Frandsen i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 29. marts 2007.
Virksomhedens branche var dengang indenfor detailhandel med bøger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. april 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Solvkjar ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2023 -
Solvkjar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (102)
-
EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S
Tilknyttet som direktørDato: 05.10.2023
Registreringsdato: 05.10.2023 -
Anicura Københavns Dyrehospital P/S (Nu: Anicura Københavns Dyrehospital ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023
Blå bog (fortsat)
Tanja har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
05.10.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
11.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2021 - 20.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2019 - 31.01.2020
Bestyrelsesmedlem
20.10.2021 - 20.09.2023
Direktør
07.11.2022 - 20.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.05.2019 - 31.10.2019
Direktør
01.11.2019 - 20.09.2023
Bestyrelsesmedlem
01.12.2021 - 20.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Tanja Sølvkjær Frandsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Solvkjar ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.970' DKK. Igennem holdingselskabet Solvkjar ApS har Tanja derfor også ejerandele i & .
Se også koncerndiagram for Tanja Sølvkjær Frandsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Tanja Sølvkjær Frandsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Anicura Aarhus Dyrehospital A/S (Nu: Anicura Aarhus Dyrehospital ApS) der præsenterede et overskud på 14.991' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i ANICURA ApS der præsenterede et underskud på 42.771' DKK.
Tanja har i alt siddet i bestyrelsen hos 34 forskellige selskaber (heraf 26 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 2001 til 2007 hos ØKONOMISK BOGFORMIDLING.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 37.153' DKK (EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 271.118' DKK (ANICURA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.970' DKK (Solvkjar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tanja' netværk er Morten Gerner.