Peder Skou
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRØDRENE SKOU HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.557' DKK LEMVIG TRÆLASTHANDEL. BRDR. SKOU A/S (2022) |
Største underskud: | -1.323' DKK PEDER SKOU HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 19.487' DKK PEDER SKOU HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 3.992' DKK HARBOØRE BYGGECENTER A/S (2022) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos LEMVIG TRÆLASTHANDEL. BRDR. SKOU A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HARBOØRE BYGGECENTER A/S (15 år 3 måneder) |
Seed: 1097934138
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2009 i BRØDRENE SKOU HOLDING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Peder Skou i 2 år 2 måneder, inden stoppet d. 16. august 2011.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. august 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PEDER SKOU HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LEMVIG TRÆLASTHANDEL. BRDR. SKOU A/S
Via PEDER SKOU HOLDING ApS -
HARBOØRE BYGGECENTER A/S
Via LEMVIG TRÆLASTHANDEL. BRDR. SKOU A/S
Direktørposter (2)
-
LEMVIG TRÆLASTHANDEL. BRDR. SKOU A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2011 -
PEDER SKOU HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
LEMVIG TRÆLASTHANDEL. BRDR. SKOU A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
HARBOØRE BYGGECENTER A/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
HARBOØRE BYGGECENTER A/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.02.2012
Registreringsdato: 25.02.2012 -
LEMVIG TRÆLASTHANDEL. BRDR. SKOU A/S
Tilknyttet som direktørDato: 27.09.2011
Registreringsdato: 27.09.2011
Blå bog (fortsat)
Peder har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.09.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Direktør
16.08.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2009 - Stadig aktiv
Ejer
25.02.2012 - 01.12.2022
Reel ejer
17.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 56,25% -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2009 - 16.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Peder Skou er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PEDER SKOU HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.415' DKK. Gennem sit holdingselskab PEDER SKOU HOLDING ApS har Peder dermed også andele i LEMVIG TRÆLASTHANDEL. BRDR. SKOU A/S (100%).
Se også koncerndiagram for Peder Skou, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LEMVIG TRÆLASTHANDEL. BRDR. SKOU A/S landede et overskud på 3.557' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor PEDER SKOU HOLDING ApS landede et underskud på 1.323' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 93' DKK (HARBOØRE BYGGECENTER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.218' DKK (LEMVIG TRÆLASTHANDEL. BRDR. SKOU A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.415' DKK (PEDER SKOU HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.648' DKK (HARBOØRE BYGGECENTER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Morten Jensen.