Torben Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROBE DEVELOPMENT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 12.940' DKK COMPUSOFT A/S (2023) |
Største underskud: | -78.082' DKK GreenMobility A/S (2022) |
Største egenkapital: | 144.084' DKK GreenMobility A/S (2021) |
Største gæld: | 89.375' DKK Compusoft Group ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos COMPUSOFT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BETTER ENERGY BERGHEIDER SEE P/S (9 år 11 måneder) |
Seed: 828824372
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2001 ved PROBE DEVELOPMENT ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Torben Andersen i 6 måneder, før fratrædelsen den 14. december 2001.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. maj 2002.
Direkte ejede Selskaber (8)
-
BETTER ENERGY BERGHEIDER SEE P/S
Ejerandel: 10-14.99% -
Better Energy Aosta P/S
Ejerandel: 5-9.99% -
Better Energy Sprengersfelde K/S
Ejerandel: 10-14.99% -
Salgssparring
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SlotAndersen ApS
Ejerandel: 100% -
Komplementarselskabet Better Energy Sprengersfelde ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Komplementarselskabet Better Energy Bergheider See ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Better Energy Aosta Komplementar ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Direktørposter (1)
-
SlotAndersen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2019
Bestyrelsesposter (7)
-
Better Energy Aosta Komplementar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.02.2024 -
PEATZ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.02.2023 -
COMPUSOFT SALES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.11.2023 -
Better Energy Aosta P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2019 -
Compusoft Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.11.2023 -
Compusoft Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.11.2023 -
COMPUSOFT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
Impact People ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
Better Energy Aosta Komplementar ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.02.2024
Registreringsdato: 11.02.2024 -
Better Energy Aosta Komplementar ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.02.2024
Registreringsdato: 11.02.2024
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
11.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 7% -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Andersen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• SlotAndersen ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6' DKK.
• Better Energy Aosta Komplementar ApS (ejer lige nu 7%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Torben Andersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor GreenMobility A/S landede et underskud på 33.448' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 12.940' DKK (COMPUSOFT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 49.077' DKK (GreenMobility A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 113.477' DKK (Compusoft Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 6' DKK (SlotAndersen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Mogens Juhl Nielsen.