Stig Lintrup
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S ISERNHAGEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.542' DKK LINTRUP & NORGART A/S (2018) |
Største underskud: | -4.437' DKK K/S ENNIGERLOH (2015) |
Største egenkapital: | 29.990' DKK K/S ENNIGERLOH (2021) |
Største gæld: | 52.375' DKK K/S ENNIGERLOH (2017) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos LINTRUP & NORGART A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S ENNIGERLOH (22 år 10 måneder) |
Seed: 1985363847
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2001 i K/S ISERNHAGEN i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Stig Lintrup i 6 år 10 måneder, inden stoppet d. 25. februar 2008.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. april 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS ENNIGERLOH KOMPLEMENTAR UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 5-9.99% -
LINTRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LINTRUP & NORGART A/S
Via LINTRUP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LINTRUP & NORGART A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2013 -
LINTRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
LINTRUP & NORGART A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.01.2024
Tidslinje (15)
-
K/S BERGNEUSTADT (Nu: K/S ENNIGERLOH) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
LINTRUP & NORGART A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.01.2024
Registreringsdato: 16.01.2024 -
EJENDOMSSELSKABET FUGLEVANGSVEJ 11-13 ApS (Nu: LOKALESIDEN.DK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.07.2014
Registreringsdato: 18.07.2014
Blå bog (fortsat)
Stig har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
16.08.2005 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
28.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
13.08.2001 - 19.06.2024
Bestyrelsesmedlem
31.03.2009 - 25.06.2013
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2007 - 27.12.2007
Direktør
02.01.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.02.2017 - 21.02.2018
Reel ejer
22.02.2018 - 30.12.2020
Reel ejer
31.12.2020 - 14.08.2021
Reel ejer
15.08.2021 - 15.05.2023
Reel ejer
16.05.2023 - 28.12.2023
Reel ejer
29.12.2023 - 31.12.2023
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Direktør
27.04.2007 - 18.07.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Stig Lintrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LINTRUP HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.418' DKK. Gennem sit holdingselskab LINTRUP HOLDING ApS har Stig dermed også andele i LINTRUP & NORGART A/S (66.66-89.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Stig Lintrup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor LINTRUP & NORGART A/S landede et overskud på 22.542' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S ENNIGERLOH landede et underskud på 4.437' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.185' DKK (LINTRUP & NORGART A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 119' DKK (K/S ENNIGERLOH).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.418' DKK (LINTRUP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 125' DKK (ApS ENNIGERLOH KOMPLEMENTAR).
En af de forbindelser som går igen i Stig' netværk er Susan Hellner Lintrup.