Dennis Rafn
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | RESTAURATIONSSELSKABET ROSDAHL'S ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.235' DKK Fonden Dansk Gastronomisk Union (2023) |
Største underskud: | -1.435' DKK Fonden Dansk Gastronomisk Union (2022) |
Største egenkapital: | -187' DKK Fonden Dansk Gastronomisk Union (2020-21) |
Største gæld: | 2.604' DKK Fonden Dansk Gastronomisk Union (2020-21) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Fonden Dansk Gastronomisk Union (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Kokkelandsholdet-National Culinary Team of Denmark (5 år 3 måneder) |
Seed: 406910552
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2001 i RESTAURATIONSSELSKABET ROSDAHL'S ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Dennis Rafn i 1 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 27. marts 2003.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. december 2004.
Bestyrelsesposter (1)
-
Fonden Dansk Gastronomisk Union
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Fonden Dansk Gastronomisk Union
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2020
Registreringsdato: 09.11.2020 -
RESTAURATIONSSELSKABET ROSDAHL'S ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2003
Registreringsdato: 27.03.2003 -
RESTAURATIONSSELSKABET ROSDAHL'S ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.06.2001
Registreringsdato: 26.06.2001
Blå bog (fortsat)
Dennis har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.12.2017 - 08.03.2023
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
26.06.2001 - 27.03.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Morten Juul Andersen.