Helle Grøn Echberg
Erhvervsaktiv siden: | 13. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 17. JUNI 2010 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.799' DKK LAMMEFJORDENS GRØNTSAGSCENTRAL ApS (2018-19) |
Største underskud: | -763' DKK HANDELS- OG INDUSTRIFIRMAET IME ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 4.719' DKK LAMMEFJORDENS GRØNTSAGSCENTRAL ApS (2022-23) |
Største gæld: | 11.169' DKK LAMMEFJORDENS GRØNTSAGSCENTRAL ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos IME Technology ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af LAMMEFJORDENS GRØNTSAGSCENTRAL ApS (5 år 8 måneder) |
Seed: 1503107769
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 i AKTIESELSKABET AF 17. JUNI 2010 (tidligere ECHBERG MANUTECH A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Helle Grøn Echberg i 7 måneder, inden stoppet d. 22. januar 2002.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. august 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HANDELS- OG INDUSTRIFIRMAET IME ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
LAMMEFJORDENS GRØNTSAGSCENTRAL ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
IME Technology ApS
Via HANDELS- OG INDUSTRIFIRMAET IME ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
HANDELS- OG INDUSTRIFIRMAET IME ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
LAMMEFJORDENS GRØNTSAGSCENTRAL ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
ECHBERG MANUTECH A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 17. JUNI 2010)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2010
Registreringsdato: 01.07.2010
Blå bog (fortsat)
Helle har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2001 - 22.01.2002
Bestyrelsesmedlem
11.10.2007 - 01.07.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.09.2004 - 26.10.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Helle har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 8 måneder fra 2007 til 2010 hos AKTIESELSKABET AF 17. JUNI 2010.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Tine Kylén Nørager.