Charlotte Matzen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jul. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRINOVA INVEST 2 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.589' DKK TRINOVA HOLDING ApS (Nu: TRINOVA ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -7.720' DKK TRINOVA HOLDING ApS (Nu: TRINOVA ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 37.786' DKK TRINOVA HOLDING ApS (Nu: TRINOVA ApS) (2022) |
Største gæld: | 9.232' DKK TRINOVA HOLDING ApS (Nu: TRINOVA ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos TRINOVA HOLDING ApS (Nu: TRINOVA ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af TRINOVA ApS (11 år) |
Seed: 707197933
Det begyndte for alvor dengang i 2001 hos TRINOVA INVEST 2 A/S (tidligere TRINOVA A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Charlotte Matzen i 11 år, inden stoppet den 13. juli 2012.
Dengang var virksomhedens branche indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 13. juli 2012.
Direktørposter (1)
-
TRINOVA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2013
Tidslinje (11)
-
TRINOVA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.08.2013
Registreringsdato: 27.08.2013 -
TRINOVA HOLDING ApS (Nu: TRINOVA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2013
Registreringsdato: 27.08.2013 -
ASX 442 ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.10.2012
Registreringsdato: 10.10.2012
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.02.2005 - 27.08.2013
Direktør
27.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.10.2006 - 10.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2006 - 10.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.07.2001 - 13.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Charlotte Matzen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos TRINOVA HOLDING ApS (Nu: TRINOVA ApS) der præsenterede et overskud på 2.389' DKK.
Charlotte har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år fra 2001 til 2012 hos TRINOVA INVEST 2 A/S.
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Carsten Mikkelsen.