Scott Campbell Macaw
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHARON HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 434.325' DKK DET JYSKE STÅLVALSEVÆRK A/S (Nu: NLMK DANSTEEL A/S) (2022) |
Største underskud: | -353.649' DKK DET JYSKE STÅLVALSEVÆRK A/S (Nu: NLMK DANSTEEL A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 1.185.689' DKK DET JYSKE STÅLVALSEVÆRK A/S (Nu: NLMK DANSTEEL A/S) (2022) |
Største gæld: | 3.041.525' DKK DET JYSKE STÅLVALSEVÆRK A/S (Nu: NLMK DANSTEEL A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 450 årsværk hos DET JYSKE STÅLVALSEVÆRK A/S (Nu: NLMK DANSTEEL A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af WACAM INVESTMENTS ApS (19 år 10 måneder) |
Seed: 337153277
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2000 ved CHARON HOLDING ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Scott Campbell Macaw i 5 år 6 måneder, før fratrædelsen den 10. april 2006.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 10. april 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WACAM INVESTMENTS ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
SCOTIA ApS UNDER KONKURS
Via WACAM INVESTMENTS ApS -
RECHARGE ApS UNDER KONKURS
Via WACAM INVESTMENTS ApS -
MBH BERLIN ApS UNDER KONKURS
Via WACAM INVESTMENTS ApS -
Rebond ApS UNDER KONKURS
Via WACAM INVESTMENTS ApS -
MSC&CO ApS
Via WACAM INVESTMENTS ApS -
Rosenlund Ejendomme ApS UNDER KONKURS
Via WACAM INVESTMENTS ApS
Tidslinje (490)
-
Raven Investments ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.11.2023
Registreringsdato: 25.11.2023 -
123 ADVISORY ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.11.2022
Registreringsdato: 28.11.2022 -
DOXA INVESTMENTS A/S (Nu: DOXA INVESTMENTS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.11.2022
Registreringsdato: 14.11.2022
Blå bog (fortsat)
Scott har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
04.09.2020 - 25.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
15.04.2014 - 28.11.2022
Bestyrelsesmedlem
17.09.2019 - 08.09.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.04.2013 - 14.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.05.2017 - 29.05.2017
Reel ejer
23.05.2017 - 29.05.2017
Reel ejer
29.06.2017 - 18.03.2019
Direktør
29.06.2017 - 05.04.2022
Reel ejer
19.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer og Direktør
29.09.2015 - 05.04.2022
Ejer
29.09.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Rosenlund Ejendomme ApS fremviste et overskud på 27.590' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor RECHARGE ApS fremviste et underskud på 17.554' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 26.850' DKK (DET JYSKE STÅLVALSEVÆRK A/S (Nu: NLMK DANSTEEL A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.156.121' DKK (DET JYSKE STÅLVALSEVÆRK A/S (Nu: NLMK DANSTEEL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 6' DKK (DK INTERTRADE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Scott' netværk er Soraia Lane Dietsche.