Michael Winther
Erhvervsaktiv siden: | 4. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ULRIK WINTHER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.314' DKK Birch JB Sommerfugleengen, Silkeborg ApS (Nu: Nordhusene Sommerfugleengen ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -16.315' DKK Birch JB Sommerfugleengen, Silkeborg ApS (Nu: Nordhusene Sommerfugleengen ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 50.204' DKK MICHAEL WINTHER HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 229.268' DKK Birch JB Sommerfugleengen, Silkeborg ApS (Nu: Nordhusene Sommerfugleengen ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos ULRIK WINTHER A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ULRIK WINTHER A/S (23 år 6 måneder) |
Seed: 1602422722
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 i ULRIK WINTHER A/S som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Michael Winther nu besiddet i 23 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 7.427' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MICHAEL WINTHER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
ULRIK WINTHER A/S
Via MICHAEL WINTHER HOLDING ApS -
Michael Winther ApS
Via MICHAEL WINTHER HOLDING ApS -
Birch JB Jordkærvej ApS
Via Michael Winther ApS -
Michael & Victor Winther Holding ApS
Via Michael Winther ApS -
Koncenton Newbuild A/S
Via Michael & Victor Winther Holding ApS -
Fætter & Friends ApS
Via Michael & Victor Winther Holding ApS -
F&F Byg ApS
Via Fætter & Friends ApS -
CM Investment ApS
Via Michael Winther ApS -
Mumie 5-6 ApS
Via MICHAEL WINTHER HOLDING ApS -
GMB Winther Installation ApS UNDER KONKURS
Via MICHAEL WINTHER HOLDING ApS -
Victor Winther Holding ApS
Via MICHAEL WINTHER HOLDING ApS -
Ulrik Winther Ventilation ApS
Via MICHAEL WINTHER HOLDING ApS
Direktørposter (10)
-
ULRIK WINTHER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2008 -
MICHAEL WINTHER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2005 -
Michael Winther ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2014 -
Birch JB Jordkærvej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2020 -
Victor Winther Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2020 -
Michael & Victor Winther Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2020 -
Ulrik Winther Ventilation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2023 -
CM Investment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2023 -
Fætter & Friends ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2023 -
F&F Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
ULRIK WINTHER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.03.2001 -
Mumie 5-6 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.01.2019
Ejendomme (4)
Tidslinje (23)
-
F&F Byg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
Winther og Birch Installation ApS (Nu: GMB Winther Installation ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Fætter & Friends ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.04.2023
Registreringsdato: 04.04.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,99% -
Reel ejer og Direktør
04.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,99% -
Reel ejer og Direktør
25.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
26.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Michael Winther er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MICHAEL WINTHER HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 50.204' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Birch JB Jordkærvej ApS (50%), Victor Winther Holding ApS (2,5%), Michael & Victor Winther Holding ApS (100%) & Fætter & Friends ApS (12,99%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Michael Winther, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Birch JB Sommerfugleengen, Silkeborg ApS (Nu: Nordhusene Sommerfugleengen ApS) fremviste et overskud på 24.314' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Fætter & Friends ApS fremviste et underskud på 4.657' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 3.007' DKK (Ulrik Winther Ventilation ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.315' DKK (Birch JB Sommerfugleengen, Silkeborg ApS (Nu: Nordhusene Sommerfugleengen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.627' DKK (Birch JB Sommerfugleengen, Silkeborg ApS (Nu: Nordhusene Sommerfugleengen ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (Fætter & Friends ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Victor Winther.