Klaus Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. apr. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENGKILDE MASKIN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 66.965' DKK Y-NOT ApS (2021) |
Største underskud: | -36.698' DKK BJR HOLDING 2000 ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 80.312' DKK Y-NOT ApS (2021) |
Største gæld: | 142.807' DKK VISMA SERVICES DANMARK A/S (Nu: Azets Insight A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Y-NOT ApS (22 år 1 måned) |
Seed: 190318669
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2001 ved ENGKILDE MASKIN ApS (tidligere ENGKILDE MASKIN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Klaus Jensen i 10 år 1 måned, før stoppet den 14. juni 2011.
Nu arbejder virksomheden med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 742' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Y-NOT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
INTERGEST DENMARK ApS
Via Y-NOT ApS -
KLAMOFA ApS
Via Y-NOT ApS
Direktørposter (1)
-
Y-NOT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2002
Bestyrelsesposter (7)
-
Ecit Services A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.09.2023 -
KLAMOFA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.05.2009 -
Ecit Solutions A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2023 -
OFINDA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2022 -
BJR HOLDING 2000 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2023 -
Ecit Labs A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2018 -
ECIT Account A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.01.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (57)
-
XTRACON A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
Ecit Services A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2023
Registreringsdato: 15.09.2023 -
Ecit Services A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2023
Registreringsdato: 14.09.2023
Blå bog (fortsat)
Klaus har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3%
Klaus Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Ecit Services A/S der præsenterede et overskud på 15.740' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved BJR HOLDING 2000 ApS der præsenterede et underskud på 12.958' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 4 måneder fra 2009 til i dag hos KLAMOFA ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15.740' DKK (Ecit Services A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.408' DKK (VISUAL INFORMATION SYSTEMS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.008' DKK (Y-NOT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -712' DKK (edilion automation A/S (Nu: Ecit Labs A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Bjarne Jensen.