Per Thy Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. mar. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANISH BOARD OF DISTRICT HEATING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 144.560' DKK AIRMASTER A/S (2023) |
Største underskud: | -16.541' DKK Danhydra Holding A/S (2023) |
Største egenkapital: | 143.431' DKK AIRMASTER A/S (2023) |
Største gæld: | 198.147' DKK NIEBUHR GEARS A/S (2017) |
Flest årsværk: | 294 årsværk hos JERNSTØBERIET DANIA A/S (Nu: MAT DANIA ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af PER THY SØRENSEN HOLDING ApS (14 år 6 måneder) |
Seed: 1141579542
Det startede for alvor en dag i 2001 hos DANISH BOARD OF DISTRICT HEATING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Per Thy Sørensen i 11 måneder, før stoppet d. 22. marts 2002.
I dag arbejder virksomheden med erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2016 kunne vise et overskud på 62' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PER THY SØRENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
PER THY SØRENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2010
Bestyrelsesposter (4)
-
Danhydra Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.04.2024 -
NIEBUHR GEARS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.03.2022 -
DANHYDRA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.04.2024 -
OJM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (38)
-
DANHYDRA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
Danhydra Holding A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
DANHYDRA A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024
Blå bog (fortsat)
Per har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
04.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2020 - 27.04.2021
Bestyrelsesmedlem
28.04.2021 - 03.04.2024
Bestyrelsesmedlem
04.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2019 - 27.04.2021
Bestyrelsesmedlem
28.04.2021 - 03.04.2024
Bestyrelsesmedlem
04.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.03.2011 - 01.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Thy Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos AIRMASTER A/S der præsenterede et overskud på 144.560' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Danhydra Holding A/S der præsenterede et underskud på 16.541' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 11 måneder fra 2011 til 2024 hos AIRMASTER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 144.560' DKK (AIRMASTER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.541' DKK (Danhydra Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 143.431' DKK (AIRMASTER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -29.317' DKK (Holdingselskabet Jysk Display A/S (Nu: Holdingselskabet Jysk Display ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Peter Rask Gregersen.