Jimmy Cens
Erhvervsaktiv siden: | 22. mar. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | APJ EL-HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.297' DKK APJ EL ANLÆG ApS (Nu: APJ EL ANLÆG A/S) (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 21.446' DKK APJ El Holding ApS (Nu: APJ El Holding A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 9.423' DKK APJ EL ANLÆG ApS (Nu: APJ EL ANLÆG A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos APJ EL ANLÆG ApS (Nu: APJ EL ANLÆG A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af APJ EL ANLÆG A/S (22 år) |
Seed: 1006005346
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2001 hos APJ EL-HOLDING A/S (tidligere APJ EL-ANLÆG ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jimmy Cens i 2 år 6 måneder, før stoppet d. 22. september 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. september 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CENS INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
APJ El Holding A/S
Via CENS INVEST ApS -
APJ EL ANLÆG A/S
Via APJ El Holding A/S -
Søborg Hovedgade 66 A/S
Via APJ El Holding A/S -
PEJI INVEST ApS
Via APJ El Holding A/S
Direktørposter (3)
-
CENS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2003 -
APJ EL ANLÆG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2002 -
PEJI INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2013
Bestyrelsesposter (2)
-
APJ EL ANLÆG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2002 -
APJ El Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
APJ El Holding A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
APJ El Holding A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
APJ El Holding ApS (Nu: APJ El Holding A/S)
Fratrådt som direktørDato: 23.05.2017
Registreringsdato: 23.05.2017
Blå bog (fortsat)
Jimmy har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
22.09.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
01.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
16.06.2016 - 23.05.2017
Reel ejer
16.06.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.05.2017 - 16.09.2024
Bestyrelsesmedlem
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.03.2001 - 22.09.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Jimmy Cens er desuden ejer af holdingselskabet APJ El Holding A/S (ejer pt. 50%). Gennem holdingselskabet APJ El Holding A/S ejes der også andele i APJ EL ANLÆG A/S (100%), Søborg Hovedgade 66 A/S (5-9.99%) samt PEJI INVEST ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jimmy Cens, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor APJ EL ANLÆG ApS (Nu: APJ EL ANLÆG A/S) kunne fremvise et overskud på 6.297' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jimmy' netværk er Peter Pihl Tömörkényi.