Claus Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FIRMAET DANTUNNEL S.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Direktør af GLOBAL TUNNELLING EXPERTS (DANMARK) ApS (13 år 9 måneder) |
Seed: 1543335002
Det hele startede i 2001 i FIRMAET DANTUNNEL S.M.B.A. i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Claus Nielsen i 10 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 13. december 2011.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anlæg af veje og jernbaner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vinkelager
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
GLOBAL TUNNELLING EXPERTS (DANMARK) ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Vinkelager (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2016
Registreringsdato: 01.10.2016 -
FIRMAET DANTUNNEL S.M.B.A. (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2011
Registreringsdato: 13.12.2011 -
GLOBAL TUNNELLING EXPERTS (DANMARK) ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.12.2010
Registreringsdato: 09.12.2010
Blå bog (fortsat)
Claus har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
09.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2001 - 13.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Kevin Browning.