Nikolai Kronborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | W2G GRAPHICS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.182' DKK OTTO SUENSON & CO. A/S (2021-22) |
Største underskud: | -21.952' DKK AeroGuest ApS (2023) |
Største egenkapital: | 21.855' DKK OTTO SUENSON & CO. A/S (2022-23) |
Største gæld: | 49.018' DKK OTTO SUENSON & CO. A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos TRATTORIA F A/S (Nu: Trattoria F A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af NIKOLAI KRONBORG HOLDING ApS (20 år 2 måneder) |
Seed: 867870490
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 i W2G GRAPHICS ApS som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Nikolai Kronborg i 1 år 2 måneder, inden stoppet d. 1. maj 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. november 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NIKOLAI KRONBORG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
NIKOLAI KRONBORG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2004 -
AeroGuest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2022 -
AeroGuest Europe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
THE RIGHT PEOPLE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2011
Tidslinje (65)
-
GORM Agency A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
MENUSPOT ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
Low-Fi ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2023
Registreringsdato: 15.06.2023
Blå bog (fortsat)
Nikolai har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
01.07.2004 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.02.2017 - 31.12.2017
Bestyrelsesmedlem
01.01.2018 - 18.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.02.2022 - 15.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.08.2017 - 31.08.2022
Bestyrelsesmedlem
01.09.2022 - 15.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Nikolai Kronborg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i OTTO SUENSON & CO. A/S der præsenterede et overskud på 4.069' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i AeroGuest ApS der præsenterede et underskud på 11.930' DKK.
Nikolai har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 3 måneder fra 2011 til i dag hos THE RIGHT PEOPLE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.604' DKK (TRATTORIA F A/S (Nu: Trattoria F A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21.952' DKK (AeroGuest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.959' DKK (TRATTORIA F A/S (Nu: Trattoria F A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14.443' DKK (AeroGuest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nikolai' netværk er Michael Ritto.