Mogens Gunnar Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. apr. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.412' DKK FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN (2022) |
Største underskud: | -2.747' DKK FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN (2021) |
Største egenkapital: | 8.750' DKK FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN (2020) |
Største gæld: | 4.273' DKK FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN (2019) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN (7 år 10 måneder) |
Seed: 229216409
Det hele begyndte den dag i 2002 ved FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Mogens Gunnar Larsen i 7 år 10 måneder, før fratrædelsen den 1. marts 2010.
I dag opererer virksomheden indenfor lystbådehavne. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 526' DKK.
Tidslinje (2)
-
FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN (Sekretær)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2010
Registreringsdato: 01.03.2010 -
FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN (Sekretær)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2002
Registreringsdato: 09.04.2002
Blå bog (fortsat)
Mogens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
09.04.2002 - 01.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Jens Bo Ive.