Christian Filtenborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK PLASTMONTERING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.864' DKK EJENDOMSSELSKABET SCT. OLSGAARDEN HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -5.358' DKK DANSK PLASTMONTERING A/S (2016) |
Største egenkapital: | 29.317' DKK EJENDOMSSELSKABET SCT. OLSGAARDEN HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 31.484' DKK EJENDOMSSELSKABET SCT. OLSGAARDEN HOLDING ApS (2017) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos DANSK PLASTMONTERING A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK PLASTMONTERING A/S (23 år 6 måneder) |
Seed: 1953757095
Karrieren I Danmark startede i 2001 ved DANSK PLASTMONTERING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Christian Filtenborg nu bestreddet i 23 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 1.959' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FILTENBORG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DANSK PLASTMONTERING A/S
Via FILTENBORG HOLDING ApS -
FILTENBORG EJENDOMME ApS
Via FILTENBORG HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
FILTENBORG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2006 -
DANSK PLASTMONTERING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2005 -
FILTENBORG EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2006
Bestyrelsesposter (3)
-
EJENDOMSSELSKABET SCT. OLSGAARDEN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2022 -
DANSK PLASTMONTERING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2001 -
MASKINCENTER ROSKILDE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
MASKINCENTER ROSKILDE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023 -
EJENDOMSSELSKABET SCT. OLSGAARDEN HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2022
Registreringsdato: 21.03.2022 -
GRAF COPENHAGEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.03.2014
Registreringsdato: 20.03.2014
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
01.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2001 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Christian Filtenborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FILTENBORG HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.695' DKK. Gennem holdingselskabet FILTENBORG HOLDING ApS har Christian derfor også andele i DANSK PLASTMONTERING A/S (100%) og FILTENBORG EJENDOMME ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Christian Filtenborg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor DANSK PLASTMONTERING A/S kunne fremvise et overskud på 3.630' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor DANSK PLASTMONTERING A/S kunne fremvise et underskud på 5.358' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.658' DKK (EJENDOMSSELSKABET SCT. OLSGAARDEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.684' DKK (EJENDOMSSELSKABET SCT. OLSGAARDEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.709' DKK (FILTENBORG EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Torben Larsen.