Gitte Næsborg
Erhvervsaktiv siden: | 13. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | GPN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.589' DKK GPN ApS (2022) |
Største underskud: | -431' DKK GPN ApS (2016) |
Største egenkapital: | 18.262' DKK GPN ApS (2023) |
Største gæld: | 49.655' DKK GPN ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af GPN ApS (18 år) |
Seed: 1242938225
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2005 i GPN ApS med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Gitte Næsborg og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Gitte nu bestreddet i 18 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 2.993' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GDN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
GPN ApS
Via GDN ApS -
PECALAND ApS
Via GPN ApS -
Vestergaarden A/S
Via PECALAND ApS -
Frederiksdal Agro ApS
Via PECALAND ApS -
Raunhøj Dairy ApS
Via PECALAND ApS -
Munkdrup Jorder ApS
Via PECALAND ApS -
SLOVAKIAN FIELD INVEST A/S
Via PECALAND ApS
Direktørposter (1)
-
GDN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2023
Repræsentant (1)
-
Skanderborg Folkedanserforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.10.2023
Tidslinje (7)
-
Skanderborg Folkedanserforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 28.10.2023
Registreringsdato: 28.10.2023 -
GPN ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 25.09.2023
Registreringsdato: 25.09.2023 -
GPN Mellemholding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 25.09.2023
Registreringsdato: 25.09.2023
Blå bog (fortsat)
Gitte har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
28.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
25.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.09.2023 - 25.09.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
13.09.2005 - 25.09.2023
Reel ejer
12.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Gitte Næsborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GDN ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.466' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet GPN ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Gitte Næsborg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor GPN ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.589' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor GPN ApS kunne offentliggøre et underskud på 431' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.993' DKK (GPN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.262' DKK (GPN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.466' DKK (GDN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Peder Næsborg.