Ole Levenhart Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S HOLBÆK (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 365' DKK 4 U EJENDOMME A/S (2019) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.004' DKK 4 U EJENDOMME A/S (2023) |
Største gæld: | 4.949' DKK 4 U EJENDOMME A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos 4 U EJENDOMME A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S HOLBÆK (22 år 9 måneder) |
Seed: 437270084
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2001 i K/S HOLBÆK i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Ole Levenhart Andersen købte sig ind i virksomheden den 14. december 2001 og havde en ejerandel på Formand. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Ole af: Jesper Juul Windahl, Tony Hjort, KOMPLEMENTARSELSKABET HOLBÆK 2001 ApS og 4 andre personer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer har Ole nu besiddet i , og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET HOLBÆK 2001 ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
4 U EJENDOMME A/S
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S HOLBÆK
Via KOMPLEMENTARSELSKABET HOLBÆK 2001 ApS
Bestyrelsesposter (3)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET HOLBÆK 2001 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2009 -
K/S HOLBÆK
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2009 -
4 U EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET HOLBÆK 2001 ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014 -
K/S KOLDING S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2011
Registreringsdato: 27.10.2011 -
KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING S 2002 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2011
Registreringsdato: 13.10.2011
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2002 - 27.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2002 - 13.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2001 - 10.01.2002
Ejer
14.12.2001 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
14.12.2001 - 10.01.2002
Bestyrelsesmedlem
28.04.2009 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99%
Ole Levenhart Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i 4 U EJENDOMME A/S der præsenterede et overskud på 365' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 4 måneder fra 2009 til i dag hos KOMPLEMENTARSELSKABET HOLBÆK 2001 ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 355' DKK (4 U EJENDOMME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.004' DKK (4 U EJENDOMME A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 254' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET HOLBÆK 2001 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Claus Habermann Løkke.