Niels Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S VIDEBÆK 2001 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.823' DKK K/S KØGE BUGT (2023) |
Største underskud: | -1.620' DKK K/S VIDEBÆK 2001 (2015) |
Største egenkapital: | 29.442' DKK K/S KØGE BUGT (2023) |
Største gæld: | 27.519' DKK K/S KØGE BUGT (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KOMPLEMENTARSELSKABET VIDEBÆK 2001 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS KOMPLEMENTARSELSKABET KØGE BUGT (22 år 4 måneder) |
Seed: 289845863
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2001 i K/S VIDEBÆK 2001 med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Olsen i 3 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 4. maj 2005.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.019' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET VIDEBÆK 2001 ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET KØGE BUGT
Ejerandel: 15-19.99% -
VICUJO ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Olsen Safety
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S VIDEBÆK 2001
Via KOMPLEMENTARSELSKABET VIDEBÆK 2001 ApS -
K/S KØGE BUGT
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET KØGE BUGT
Direktørposter (1)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET VIDEBÆK 2001 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
VICUJO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2015 -
K/S KØGE BUGT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.03.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Olsen Safety (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.05.2023
Registreringsdato: 11.05.2023 -
K/S VIDEBÆK 2001
Fratrådt som direktørDato: 21.09.2018
Registreringsdato: 21.09.2018 -
K/S KØGE BUGT
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2016
Registreringsdato: 29.03.2016
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
05.09.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
21.12.2005 - Stadig aktiv
Direktør
29.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 18% -
Ejer
23.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2001 - 04.05.2005
Direktør
29.05.2006 - 21.09.2018
Ejer
29.05.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.05.2018 - 17.09.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor K/S KØGE BUGT kunne offentliggøre et overskud på 2.823' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S VIDEBÆK 2001 kunne offentliggøre et underskud på 1.620' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.823' DKK (K/S KØGE BUGT).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET VIDEBÆK 2001 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.442' DKK (K/S KØGE BUGT).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 82' DKK (VICUJO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Kurt Ilskov Kristensen.