Nicolaj Sundtoft Kejser
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KURT KEJSER NIELSEN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 153' DKK NK Accumulator Invest ApS (2022-23) |
Største underskud: | -43' DKK NK Accumulator Holding ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 163' DKK NK Accumulator Invest ApS (2022-23) |
Største gæld: | 378' DKK NK Accumulator Invest ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NK Accumulator Invest ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KURT KEJSER NIELSEN HOLDING A/S (7 år 6 måneder) |
Seed: 1495363382
Det startede for alvor en dag i 2001 ved KURT KEJSER NIELSEN HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Nicolaj Sundtoft Kejser i 7 år 6 måneder, før stoppet den 6. maj 2009.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NK Accumulator Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NK Accumulator Invest ApS
Via NK Accumulator Holding ApS
Direktørposter (2)
-
NK Accumulator Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2019 -
NK Accumulator Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2019
Tidslinje (9)
-
NK Accumulator Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2019
Registreringsdato: 14.06.2019 -
NK Accumulator Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.06.2019
Registreringsdato: 14.06.2019 -
NK Accumulator Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.06.2019
Registreringsdato: 14.06.2019
Blå bog (fortsat)
Nicolaj har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
14.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2001 - 06.05.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.02.2005 - 05.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.02.2005 - 05.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Nicolaj Sundtoft Kejser er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NK Accumulator Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 150' DKK. Igennem holdingselskabet NK Accumulator Holding ApS har Nicolaj derfor også ejerandele i NK Accumulator Invest ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Nicolaj Sundtoft Kejser, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor NK Accumulator Invest ApS kunne offentliggøre et overskud på 153' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor NK Accumulator Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 43' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 153' DKK (NK Accumulator Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 163' DKK (NK Accumulator Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 150' DKK (NK Accumulator Holding ApS).