Per Kiilerich Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | IB ANDERSEN VVS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.435' DKK IB ANDERSEN VVS A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 23.558' DKK IB ANDERSEN VVS A/S (2023) |
Største gæld: | 44.100' DKK IB ANDERSEN VVS A/S (2021) |
Flest årsværk: | 108 årsværk hos IB ANDERSEN VVS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af NK HOLDING AALBORG ApS (17 år 10 måneder) |
Seed: 702115168
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2001 ved IB ANDERSEN VVS A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Per Kiilerich Kristensen i 1 år 1 måned, før fratrædelsen den 28. juni 2002.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 21. november 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kiilerich Invest Aalborg ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsselskabet Karlskogavej 12C & 14 ApS
Via Kiilerich Invest Aalborg ApS
Direktørposter (2)
-
Ejendomsselskabet Karlskogavej 12C & 14 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.08.2023 -
Kiilerich Invest Aalborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2023
Tidslinje (11)
-
PBH 28.738 ApS (Nu: NK HOLDING AALBORG ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.09.2023
Registreringsdato: 28.09.2023 -
Kiilerich Invest Aalborg ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.09.2023
Registreringsdato: 28.09.2023 -
NK HOLDING AALBORG ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.09.2023
Registreringsdato: 28.09.2023
Blå bog (fortsat)
Per har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
28.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
09.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.01.2023 - 21.12.2023
Ejerandel: 45% -
Ejer
15.11.2005 - 28.09.2023
Direktør
22.12.2005 - 28.09.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.01.2023 - 21.08.2023
Bestyrelsesmedlem
07.09.2023 - 07.09.2023
Ejerandel: 40%
Per Kiilerich Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kiilerich Invest Aalborg ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.761' DKK. Igennem sit holdingselskab Kiilerich Invest Aalborg ApS har Per dermed også ejerandele i Ejendomsselskabet Karlskogavej 12C & 14 ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Per Kiilerich Kristensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Kiilerich Invest Aalborg ApS fremviste et overskud på 8.605' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14.435' DKK (IB ANDERSEN VVS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.558' DKK (IB ANDERSEN VVS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13.761' DKK (Kiilerich Invest Aalborg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Lars Nielsen.