Torsten Bjerre Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 21. maj 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEDIACENTER DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 359.216' DKK JP/POLITIKENS HUS A/S (2021) |
Største underskud: | -151.237' DKK JP/POLITIKENS HUS A/S (2022) |
Største egenkapital: | 3.392.342' DKK JP/POLITIKENS HUS A/S (2023) |
Største gæld: | 887.179' DKK JP/POLITIKENS HUS A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STORY HOUSE EGMONT A/S (10 år) |
Seed: 1195357394
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2001 hos MEDIACENTER DANMARK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Torsten Bjerre Rasmussen i 9 år, før stoppet d. 15. juni 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor reklamebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 kunne vise et overskud på 25.763' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. december 2020.
Bestyrelsesposter (5)
-
STORY HOUSE EGMONT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.09.2014 -
EGMONT CREATIVE SOLUTIONS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.09.2015 -
MED24.DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.2020 -
FERM LIVING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.01.2023 -
S360 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.09.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (71)
-
F. E. BORDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
FERM LIVING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2023
Registreringsdato: 31.01.2023 -
FERM LIVING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2023
Registreringsdato: 30.01.2023
Blå bog (fortsat)
Torsten har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.04.2017 - 29.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2021 - 30.01.2023
Bestyrelsesmedlem
31.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2018 - 29.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Torsten Bjerre Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos FERM LIVING ApS der præsenterede et overskud på 71.266' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos F. E. BORDING A/S der præsenterede et underskud på 30.663' DKK.
Torsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 33 forskellige selskaber (heraf 17 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år fra 2014 til i dag hos STORY HOUSE EGMONT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 150.467' DKK (JP/POLITIKENS HUS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 32.693' DKK (EGMONT MAGAZINE SERVICES A/S (Nu: EGMONT PRINTING SERVICE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.392.342' DKK (JP/POLITIKENS HUS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23.896' DKK (EGMONT MAGAZINE SERVICES A/S (Nu: EGMONT PRINTING SERVICE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Torsten' netværk er Henrik Højsholt Nielsen.