Heidi Elinor Rex Ellehammer
Erhvervsaktiv siden: | 3. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | T.M.S. PRODUKTION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af T.M.S. PRODUKTION A/S (5 år 11 måneder) |
Seed: 523735997
Karrieren som leder begyndte den dag i 2001 i T.M.S. PRODUKTION A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Heidi Elinor Rex Ellehammer i 5 år 11 måneder, inden stoppet d. 11. september 2007.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. april 2008.
Tidslinje (2)
-
T.M.S. PRODUKTION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2007
Registreringsdato: 11.09.2007 -
T.M.S. PRODUKTION A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2001
Registreringsdato: 03.10.2001
Blå bog (fortsat)
Heidi har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
03.10.2001 - 11.09.2007
Ejerandel: Intet ejerskab