Kristina Dahl
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | STYREHUSET ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Ødis Sogns Menighedsråd (3 år 10 måneder) |
Seed: 1544604831
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2001 ved STYREHUSET ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Kristina Dahl i 2 år 1 måned, før stoppet den 5. februar 2004.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. februar 2004.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
STYREHUSET ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.02.2004
Registreringsdato: 05.02.2004 -
STYREHUSET ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.12.2001
Registreringsdato: 17.12.2001
Blå bog (fortsat)
Kristina har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Direktør
17.12.2001 - 05.02.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Kristina' netværk er John Bording.