Keld Bern Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KELD VESTERGAARD HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.220' DKK KELD VESTERGAARD HOLDING ApS (2018-19) |
Største underskud: | -1.186' DKK MR Broen ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 7.772' DKK KELD VESTERGAARD HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 13.622' DKK KV EJENDOMME, RIBE ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos MR. KELD VESTERGAARD, RIBE ApS (Nu: Mr & Fröken Ribe ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af KELD VESTERGAARD HOLDING ApS (22 år 10 måneder) |
Seed: 455211813
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2001 hos KELD VESTERGAARD HOLDING ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Keld Bern Vestergaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Keld nu bestreddet i 22 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 22 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et underskud på 146' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KELD VESTERGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
KLUNZ ApS
Via KELD VESTERGAARD HOLDING ApS -
Mr & Fröken Ribe ApS
Via KELD VESTERGAARD HOLDING ApS -
KV EJENDOMME, RIBE ApS
Via KELD VESTERGAARD HOLDING ApS -
MR Broen ApS
Via KELD VESTERGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
Mr & Fröken Ribe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2004 -
KLUNZ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2001 -
KELD VESTERGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2001 -
KV EJENDOMME, RIBE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2012 -
MR Broen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
SPIRREVIPPENSHOP.DK A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2020
Registreringsdato: 15.06.2020 -
SPIRREVIPPENSHOP.DK A/S
Fratrådt som direktørDato: 16.05.2019
Registreringsdato: 16.05.2019 -
SPIRREVIPPENSHOP.DK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2019
Registreringsdato: 16.05.2019
Blå bog (fortsat)
Keld har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
29.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer og Direktør
13.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Keld Bern Vestergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KELD VESTERGAARD HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.347' DKK. Igennem holdingselskabet KELD VESTERGAARD HOLDING ApS har Keld derfor også ejerandele i KLUNZ ApS (100%), Mr & Fröken Ribe ApS (100%), KV EJENDOMME, RIBE ApS (100%) samt MR Broen ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Keld Bern Vestergaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor KELD VESTERGAARD HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.220' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor MR Broen ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.186' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Keld' netværk er Karsten Degnbol.