Claus Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSKE LEASING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.177.000' DKK PBS DANMARK A/S (Nu: NETS Denmark A/S) (2021) |
Største underskud: | -16.450' DKK MULTIDATA HOLDING A/S (Nu: BGH 2017 A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 6.632.000' DKK PBS DANMARK A/S (Nu: NETS Denmark A/S) (2021) |
Største gæld: | 20.266.354' DKK NORDANIA FINANS A/S (Nu: DANSKE LEASING A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 1.773 årsværk hos PBS DANMARK A/S (Nu: NETS Denmark A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af US Venture Invest A/S (8 år 3 måneder) |
Seed: 1248575009
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2001 i DANSKE LEASING A/S (tidligere NORDANIA FINANS A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Claus Johansen i 3 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 22. februar 2005.
Nu arbejder virksomheden med finansiel leasing. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 613.091' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
US Venture Invest A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
Ejerforeningen 21-5 DK12 P/S
Bestyrelsesmedlem (Medlem)Indtrådt: 04.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
Ejerforeningen 21-5 DK12 P/S (Medlem)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
CJ v/Claus Johansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
CJ v/Claus Johansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.01.2018
Registreringsdato: 10.01.2018
Blå bog (fortsat)
Claus har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
26.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
10.01.2018 - 30.06.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2001 - 22.02.2005
Bestyrelsesmedlem
04.03.2011 - 15.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2003 - 20.01.2004
Bestyrelsesmedlem
01.03.2011 - 29.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 2 måneder fra 2001 til 2005 hos DANSKE LEASING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 613.091' DKK (NORDANIA FINANS A/S (Nu: DANSKE LEASING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.316.956' DKK (NORDANIA FINANS A/S (Nu: DANSKE LEASING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 21.331' DKK (KNIGHTSBRIDGE INVEST A/S (Nu: US Venture Invest A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Henrik Müller.