Dorte Sommer
Erhvervsaktiv siden: | 13. maj 1982 (42 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | CASALL DANMARK FILIAL AF CASALL SPORT AB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 117.483' DKK LTP DENMARK A/S (Nu: LTP GROUP A/S) (2022) |
Største underskud: | -308' DKK CAREER SEARCH A/S (Nu: CAREERSEARCH A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 346.883' DKK LTP DENMARK A/S (Nu: LTP GROUP A/S) (2022) |
Største gæld: | 25.519' DKK LTP DENMARK A/S (Nu: LTP GROUP A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos LTP DENMARK A/S (Nu: LTP GROUP A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CASALL DANMARK FILIAL AF CASALL SPORT AB (25 år 5 måneder) |
Seed: 2015327976
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1982 i CASALL DANMARK FILIAL AF CASALL SPORT AB som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Dorte Sommer i 25 år 5 måneder, inden stoppet d. 5. november 2007.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. november 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SOMMER MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
SOMMER MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
SOMMER MANAGEMENT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.01.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
LTP DENMARK A/S (Nu: LTP GROUP A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2015
Registreringsdato: 28.09.2015 -
CAREER SEARCH A/S (Nu: CAREERSEARCH A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2015
Registreringsdato: 16.02.2015 -
SPORTMASTER FREDERIKSBERG CENTRET ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2012
Registreringsdato: 30.06.2012
Blå bog (fortsat)
Dorte har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2009 - 28.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2011 - 16.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2010 - 30.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.08.2006 - 01.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Dorte Sommer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i LTP DENMARK A/S (Nu: LTP GROUP A/S) der præsenterede et overskud på 48.486' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i CAREER SEARCH A/S (Nu: CAREERSEARCH A/S) der præsenterede et underskud på 308' DKK.
Dorte har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 5 måneder fra 1982 til 2007 hos CASALL DANMARK FILIAL AF CASALL SPORT AB.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13.635' DKK (LTP DENMARK A/S (Nu: LTP GROUP A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 6' DKK (CASALL DANMARK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 310.015' DKK (LTP DENMARK A/S (Nu: LTP GROUP A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 789' DKK (SOMMER MANAGEMENT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dorte' netværk er Henrik Robert Sommer.