Holger Nehmdahl
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CONTERRA HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 690' DKK CONTERRA ApS (2023) |
Største underskud: | -155' DKK CONTERRA ApS (2014) |
Største egenkapital: | 2.306' DKK CONTERRA ApS (2023) |
Største gæld: | 3.352' DKK CONTERRA ApS (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos CONTERRA ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af CONTERRA ApS (22 år 9 måneder) |
Seed: 1674380599
Det hele startede i 2001 i CONTERRA HOLDING ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem, Stifter, Ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Holger Nehmdahl i 13 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 1. november 2015.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 464' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CONTERRA HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CONTERRA ApS
Via CONTERRA HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
CONTERRA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2015 -
CONTERRA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
CONTERRA HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2015
Registreringsdato: 01.11.2015 -
CONTERRA HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2015
Registreringsdato: 01.11.2015 -
CONTERRA HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.10.2005
Registreringsdato: 03.10.2005
Blå bog (fortsat)
Holger har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
31.12.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
14.12.2001 - 01.11.2015
Reel ejer
01.02.2002 - Stadig aktiv
Ejer
03.10.2005 - Stadig aktiv
Direktør
01.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Holger Nehmdahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CONTERRA HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.830' DKK. Gennem holdingselskabet CONTERRA HOLDING ApS har Holger derfor også andele i CONTERRA ApS (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Holger Nehmdahl, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CONTERRA ApS kunne fremvise et overskud på 690' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor CONTERRA ApS kunne fremvise et underskud på 155' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 690' DKK (CONTERRA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.306' DKK (CONTERRA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.830' DKK (CONTERRA HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Holger' netværk er Poul Erhard Larsen.