Heinrich Hoelgaard Gustafson
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUHO ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 6.104' DKK NOBRAKES ApS (Nu: NoBRAKES ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -3.146' DKK COSTER COPENHAGEN A/S (2023) |
Største egenkapital: | 18.854' DKK B. DAHL KNUDSEN ApS (2022) |
Største gæld: | 24.343' DKK NOBRAKES ApS (Nu: NoBRAKES ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos COSTER COPENHAGEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SUHO ApS (23 år 2 måneder) |
Seed: 1081463376
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2001 ved SUHO ApS (tidligere HEINRICH GUSTAFSON HOLDING ApS) i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Heinrich Hoelgaard Gustafson og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Heinrich nu besiddet i 16 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor kombinerede administrationsserviceydelser. Her 16 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 8' DKK.
Direktørposter (4)
-
SUHO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2001 -
B. DAHL KNUDSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2021 -
SUHO INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2010 -
SKOLEGADE HERNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
B. DAHL KNUDSEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2013 -
SKOLEGADE HERNING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2023 -
COSTER COPENHAGEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2024
Tidslinje (29)
-
COSTER COPENHAGEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
SKOLEGADE HERNING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023 -
SKOLEGADE HERNING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023
Blå bog (fortsat)
Heinrich har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.2013 - Stadig aktiv
Direktør
13.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.03.2011 - 03.06.2020
Bestyrelsesmedlem
06.06.2012 - 03.06.2020
Reel ejer
23.06.2013 - 03.06.2020
Ejerandel: 50%
Heinrich Hoelgaard Gustafson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved B. DAHL KNUDSEN ApS der præsenterede et overskud på 4.125' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved NEED ApS (Nu: Afvikl.selskabet af 6. juli 2015 ApS) der præsenterede et underskud på 2.972' DKK.
Heinrich har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 5 måneder fra 2013 til i dag hos B. DAHL KNUDSEN ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.456' DKK (NOBRAKES ApS (Nu: NoBRAKES ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.146' DKK (COSTER COPENHAGEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.712' DKK (B. DAHL KNUDSEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -325' DKK (SUHO CLOTHING ApS (Nu: SUHO ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Heinrich' netværk er Ulla Maibritt Dahl Gustafson.