Finn Ehlers
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HN 2016 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.785' DKK ARKITEKTFIRMAET HALLEN & NORDBY A/S (Nu: HN 2016 A/S) (2016) |
Største underskud: | -7.326' DKK BØRSEN II ESBJERG ApS (2014) |
Største egenkapital: | 28.370' DKK BØRSEN II ESBJERG ApS (2022) |
Største gæld: | 66.297' DKK BØRSEN II ESBJERG ApS (2014) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos TEKT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HN 2016 A/S (22 år 9 måneder) |
Seed: 306931995
Det startede i 2001 i HN 2016 A/S (tidligere ARKITEKTFIRMAET HALLEN & NORDBY A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Finn Ehlers nu bestreddet i 22 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 147' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FINN EHLERS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
BØRSEN II ESBJERG ApS
Via FINN EHLERS HOLDING ApS -
FKF, BYPARKEN ApS
Via FINN EHLERS HOLDING ApS -
FE 62 ApS
Via FINN EHLERS HOLDING ApS -
HN 2016 A/S
Via FE 62 ApS -
TEKT A/S
Via FE 62 ApS -
TEKT PROJECT ApS
Via TEKT A/S
Direktørposter (4)
-
FE 62 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2016 -
FKF, BYPARKEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2012 -
FINN EHLERS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2002 -
HN 2016 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
TEKT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2016 -
HN 2016 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
ESA DEVELOPMENT ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
BØRSEN II ESBJERG ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.04.2022
Registreringsdato: 11.04.2022 -
EUROWAY ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2022
Registreringsdato: 24.03.2022
Blå bog (fortsat)
Finn har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
04.06.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
01.07.2002 - Stadig aktiv
Ejer
28.11.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2001 - Stadig aktiv
Direktør
28.04.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5% -
Direktør og Reel ejer
04.10.2005 - 23.04.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.07.2016 - 08.05.2021
Bestyrelsesmedlem
01.07.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.10.2016 - 06.08.2020
Reel ejer
26.08.2022 - 01.05.2023
Ejerandel: 33,33%
Finn Ehlers er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FINN EHLERS HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.647' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet FE 62 ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Finn Ehlers, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor ARKITEKTFIRMAET HALLEN & NORDBY A/S (Nu: HN 2016 A/S) kunne fremvise et overskud på 7.785' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor BØRSEN II ESBJERG ApS kunne fremvise et underskud på 7.326' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 926' DKK (TEKT PROJECT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.320' DKK (BØRSEN II ESBJERG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.482' DKK (BØRSEN II ESBJERG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.995' DKK (TEKT PROJECT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Erik Andersen.