Peter Trier Rokkjær
Erhvervsaktiv siden: | 11. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | STRUER KLEINSMEDIE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.531' DKK STRUER KLEINSMEDIE A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.425' DKK STRUER KLEINSMEDIE A/S (2021) |
Største gæld: | 9.233' DKK STRUER KLEINSMEDIE A/S (2020) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos STRUER KLEINSMEDIE A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STRUER KLEINSMEDIE A/S (18 år 5 måneder) |
Seed: 1984469572
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2001 ved STRUER KLEINSMEDIE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Trier Rokkjær i 18 år 5 måneder, før stoppet den 23. marts 2020.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 1.272' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
STRUER KLEINSMEDIE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2020
Registreringsdato: 23.03.2020 -
STRUER KLEINSMEDIE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2001
Registreringsdato: 11.10.2001
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
07.12.2021 - 31.12.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
11.10.2001 - 23.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Karin Stubkjær.