Steffen Martin Baungaard
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | BULOW & NIELSEN ENFAMILIEHUSE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 370.200' DKK MT Højgaard Danmark A/S (2015) |
Største underskud: | -558.800' DKK MT Højgaard Danmark A/S (2018) |
Største egenkapital: | 2.353.253' DKK HUSCOMPAGNIET A/S (Nu: HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.359.300' DKK MT Højgaard Danmark A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FREDERIKSHØJ EJENDOMME A/S (12 år) |
Seed: 1259703935
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2001 hos BULOW & NIELSEN ENFAMILIEHUSE A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Steffen Martin Baungaard i 3 år 11 måneder, før stoppet d. 1. september 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. september 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Frederikshøj Topco ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FREDERIKSHØJ EJENDOMME A/S
Via Frederikshøj Topco ApS
Direktørposter (5)
-
Selskabet af 24. marts 1982 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2023 -
Frederikshøj Topco ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2020 -
MT Højgaard Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2023 -
MT Højgaard International A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2023 -
Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2023
Bestyrelsesposter (11)
-
ENEMÆRKE & PETERSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.12.2023 -
Selskabet af 24. marts 1982 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2024 -
M. B. PACKAGING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.11.2021 -
MT Højgaard Danmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.12.2023 -
FREDERIKSHØJ EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.11.2021 -
EBK HUSE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.11.2023 -
MT Højgaard International A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2023 -
MT Højgaard Property Development A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.12.2023 -
MTHI Projects A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.12.2023 -
Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2023 -
DURAPOR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.06.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (145)
-
Selskabet af 24. marts 1982 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024 -
Taasinge Elementer A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
Din Byggerådgiver ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024
Blå bog (fortsat)
Steffen har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.12.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Steffen Martin Baungaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Frederikshøj Topco ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 60.119' DKK. Igennem holdingselskabet Frederikshøj Topco ApS har Steffen derfor også ejerandele i FREDERIKSHØJ EJENDOMME A/S (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Steffen Martin Baungaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Steffen Martin Baungaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Diego HC Topco A/S (Nu: HusCompagniet A/S) der præsenterede et overskud på 334.533' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos MT Højgaard International A/S der præsenterede et underskud på 248.792' DKK.
Steffen har i alt siddet i bestyrelsen hos 59 forskellige selskaber (heraf 20 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 8 måneder fra 2010 til 2021 hos M. B. PACKAGING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 272.000' DKK (MT Højgaard Danmark A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 248.792' DKK (MT Højgaard International A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.353.253' DKK (HUSCOMPAGNIET A/S (Nu: HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.183' DKK (MT Højgaard International A/S).
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Ruth Baungaard.