Ina Møller Lund
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1981 (43 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TRICON INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.118' DKK LUND HOLDING, KOLDING A/S (2019-20) |
Største underskud: | -7.035' DKK TRICON ELECTRIC A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 62.711' DKK LUND HOLDING, KOLDING A/S (2019-20) |
Største gæld: | 89.260' DKK TRICON ELECTRIC A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 93 årsværk hos TRICON ELECTRIC A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TRICON INTERNATIONAL A/S (26 år 2 måneder) |
Seed: 1717491202
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1981 ved TRICON INTERNATIONAL A/S (tidligere TRICON STYRE- OG REGULERINGSTEKNIK ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ina Møller Lund i 26 år 2 måneder, før fratrædelsen den 24. oktober 2007.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019-20 viste et overskud på 18.931' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 4. november 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lund Holding af 2017 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LUND HOLDING, KOLDING A/S
Via Lund Holding af 2017 ApS -
TRICON ELECTRIC A/S
Via LUND HOLDING, KOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
Lund Holding af 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
LUND HOLDING, KOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
LUND HOLDING, KOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023 -
LUND HOLDING, KOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2023
Registreringsdato: 28.11.2023 -
Lund Holding 2, Kolding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.02.2022
Registreringsdato: 15.02.2022
Blå bog (fortsat)
Ina har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.08.2010 - 28.11.2023
Ejer
04.10.2017 - 06.02.2019
Reel ejer
07.02.2019 - 24.06.2019
Ejer
07.02.2019 - 13.02.2022
Reel ejer
25.06.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.02.2022 - 15.02.2022
Ejerandel: 51% -
Reel ejer
04.10.2017 - 06.02.2019
Reel ejer
07.02.2019 - 24.06.2019
Reel ejer
25.06.2019 - 04.11.2021
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.1981 - 24.10.2007
Reel ejer
04.10.2017 - 06.02.2019
Reel ejer
07.02.2019 - 24.06.2019
Reel ejer
25.06.2019 - 04.11.2021
Bestyrelsesmedlem
21.02.2020 - 04.11.2021
Ejerandel: 51%
Ina Møller Lund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lund Holding af 2017 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 27.623' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet LUND HOLDING, KOLDING A/S (51%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Ina Møller Lund, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor LUND HOLDING, KOLDING A/S landede et overskud på 21.118' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor LUND HOLDING, KOLDING A/S landede et underskud på 1.778' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.925' DKK (TRICON TECHSOFT A/S (Nu: TECHSOFT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 44.683' DKK (LUND HOLDING, KOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 21.577' DKK (TRICON TECHSOFT A/S (Nu: TECHSOFT A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ina' netværk er Kenneth Hansen Lund.