John Børsting Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | INVENTURES ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.382' DKK INVENTILATE ApS (Nu: Maico Nordic A/S) (2023) |
Største underskud: | -15.976' DKK INVENTILATE HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 13.728' DKK INVENTILATE ApS (Nu: Maico Nordic A/S) (2023) |
Største gæld: | 18.197' DKK INVENTILATE ApS (Nu: Maico Nordic A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos INVENTILATE ApS (Nu: Maico Nordic A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af INVENTURES ApS (23 år 1 måned) |
Seed: 457943581
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2001 ved INVENTURES ApS (tidligere JOHN BØRSTING HOLDING ApS) i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af John Børsting Jensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har John nu besiddet i 23 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Her 23 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 viste et underskud på 80' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INVENTURES ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
JOHN BØRSTING ApS
Via INVENTURES ApS -
LIQHT ApS
Via INVENTURES ApS -
FUTURE ENERGY TECHNOLOGIES ApS
Via INVENTURES ApS -
JB Invent ApS
Via INVENTURES ApS
Direktørposter (5)
-
INVENTURES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2001 -
LIQHT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2020 -
JB Invent ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2022 -
JOHN BØRSTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2001 -
FUTURE ENERGY TECHNOLOGIES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
INVENTILATE HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023 -
INVENTILATE HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023 -
FUTURE ENERGY TECHNOLOGIES ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023
Blå bog (fortsat)
John har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
26.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.08.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.12.2009 - 04.01.2010
Bestyrelsesmedlem
04.01.2010 - 24.11.2023
Direktør
15.10.2019 - 24.11.2023
Reel ejer
05.01.2021 - 07.03.2024
Ejerandel: 26,24% -
Reel ejer
03.05.2012 - 19.09.2023
Direktør
03.05.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.06.2012 - 20.09.2023
Reel ejer
20.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor INVENTILATE HOLDING ApS landede et overskud på 1.956' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor INVENTILATE HOLDING ApS landede et underskud på 15.976' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.382' DKK (INVENTILATE ApS (Nu: Maico Nordic A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 80' DKK (JOHN BØRSTING HOLDING ApS (Nu: INVENTURES ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.728' DKK (INVENTILATE ApS (Nu: Maico Nordic A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.824' DKK (FUTURE ENERGY TECHNOLOGIES ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Kåre Hartvig Jensen.