Thomas Hüttel
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | THUMLO ApS (Direktør) |
Største overskud: | 262.889' DKK JOHANNES FOG A/S (2015) |
Største underskud: | -21.518' DKK JOHANNES FOG A/S (2023) |
Største egenkapital: | 591.484' DKK JOHANNES FOG A/S (2022) |
Største gæld: | 420.883' DKK JOHANNES FOG A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JOHANNES FOG A/S (10 år 5 måneder) |
Seed: 355280094
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2001 ved THUMLO ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Thomas Hüttel i 10 måneder, før stoppet den 1. juli 2002.
Nu arbejder virksomheden med anlæg af veje og motorveje. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 562' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
JOHANNES FOG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.04.2014
Tidslinje (13)
-
RENGØRINGSKONEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.01.2016
Registreringsdato: 27.01.2016 -
BKH 2014 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.10.2015
Registreringsdato: 27.10.2015 -
RESTAURANT MØLLEÅEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.01.2015
Registreringsdato: 08.01.2015
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.08.2014 - 27.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
29.09.2014 - 27.10.2015
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.03.2013 - 08.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.11.2011 - 08.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Mads Hvelplund.