Vibeke Ebert Tuxen
Erhvervsaktiv siden: | 21. apr. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fonden Menighedsplejen i Danmark (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.502' DKK FONDEN DE SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER (Nu: Fonden Menighedsplejen i Danmark) (2020) |
Største underskud: | -2.166' DKK FONDEN DE SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER (Nu: Fonden Menighedsplejen i Danmark) (2017) |
Største egenkapital: | 32.126' DKK FONDEN DE SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER (Nu: Fonden Menighedsplejen i Danmark) (2020) |
Største gæld: | 28.838' DKK FONDEN DE SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER (Nu: Fonden Menighedsplejen i Danmark) (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos FONDEN DE SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER (Nu: Fonden Menighedsplejen i Danmark) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Fonden Menighedsplejen i Danmark (6 år 11 måneder) |
Seed: 1473759387
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2001 hos Fonden Menighedsplejen i Danmark (tidligere FONDEN DE SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Vibeke Ebert Tuxen i 6 år 11 måneder, før stoppet d. 12. april 2008.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 3.433' DKK.
Tidslinje (2)
-
FONDEN DE SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER (Nu: Fonden Menighedsplejen i Danmark)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2008
Registreringsdato: 12.04.2008 -
FONDEN DE SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER (Nu: Fonden Menighedsplejen i Danmark)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2001
Registreringsdato: 21.04.2001
Blå bog (fortsat)
Vibeke har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2001 - 12.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Vibeke' netværk er Lars Danner Madsen.