Thomas Holst Kaarsted
Seed: 1824694066
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2001 hos SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG (UNIVERSITY PRESS OF SOUTHERN DENMARK) (tidligere ODENSE UNIVERSITETSFORLAG (ODENSE UNIVERSITY PRESS)) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Thomas Holst Kaarsted i 7 år, før stoppet d. 30. april 2008.
I dag arbejder virksomheden med udgivelse af bøger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 626' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
UNISATS ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2008
Registreringsdato: 30.04.2008 -
ODENSE UNIVERSITETSFORLAG (ODENSE UNIVERSITY PRESS) (Nu: SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG (UNIVERSITY PRESS OF SOUTHERN DENMARK))
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2008
Registreringsdato: 30.04.2008 -
UNISATS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2001
Registreringsdato: 01.04.2001
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.04.2001 - 30.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2001 - 30.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 715' DKK (UNISATS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.538' DKK (ODENSE UNIVERSITETSFORLAG (ODENSE UNIVERSITY PRESS) (Nu: SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG (UNIVERSITY PRESS OF SOUTHERN DENMARK))).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.705' DKK (UNISATS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Anja Lund Kristensen.