Andreas Høyer
Erhvervsaktiv siden: | 5. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | VICH 6417 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.539' DKK Vega Properties A/S (2023) |
Største underskud: | -4.042' DKK Vega Properties A/S (2020) |
Største egenkapital: | 1.570' DKK TEQBET A/S (Nu: Codeum A/S) (2017) |
Største gæld: | 16.806' DKK Vega Properties A/S (2019) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos TEQBET A/S (Nu: Codeum A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VICH 6417 A/S (12 år 10 måneder) |
Seed: 1542065440
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 i VICH 6417 A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Andreas Høyer i 12 år 10 måneder, inden stoppet d. 1. september 2014.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HPC.EU ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
HPC.EU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
Vega Properties A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Vega Properties A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.07.2022
Registreringsdato: 07.07.2022 -
TEQBET A/S (Nu: Codeum A/S)
Fratrådt som direktørDato: 24.03.2015
Registreringsdato: 24.03.2015 -
TEQBET A/S (Nu: Codeum A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2015
Registreringsdato: 24.03.2015
Blå bog (fortsat)
Andreas har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
01.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.12.2013 - 24.03.2015
Direktør
19.06.2014 - 24.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2001 - 01.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.07.2002 - 13.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Andreas Høyer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HPC.EU ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19' DKK. Igennem sit holdingselskab HPC.EU ApS har Andreas dermed også ejerandele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Andreas Høyer, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor TEQBET A/S (Nu: Codeum A/S) fremviste et overskud på 896' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor TEQBET A/S (Nu: Codeum A/S) fremviste et underskud på 1.045' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.539' DKK (Vega Properties A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19' DKK (HPC.EU ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.957' DKK (Vega Properties A/S).
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Kresten Bo Nielsen.